姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴昊 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2017.09.18 | 2020.10.29 | 董事、董事长 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
吴昊:男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,安徽工商管理硕士同等学历教育,会计师。1997年8月至2020年1月,先后担任安徽省供销社办公室办事员、财会处办事员、科员、副主任科员、主任科员、副调研员。2017年9月至今任安徽新力金融股份有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄继立 | 56 | 男 | -- | 2017.09.18 | 2019.05.15 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
黄继立:男,1968年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,经济学学士,经济师。1991年7月至2014年11月,先后担任安徽省供销社物价处办事员、科员,综合业务部科员、副主任科员、社务指导部副主任科员、主任科员,审计处主任科员、副调研员;2014年11月至今任安徽省供销社审计处副处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姚旭 | 61 | 男 | -- | 2000.11.17 | 2007.05.18 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姚旭:男,1982年7月参加工作,历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长、厂长,巢湖水泥厂厂长,巢东股份公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张守义 | 59 | 男 | 大专及其他 | 2002.03.13 | 2003.05.21 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈学祥 | 66 | 男 | 硕士研究生 | 2002.03.13 | 2003.12.29 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||