姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
夏钧 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2004.06.30 | 2010.06.30 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
夏钧先生,男,现年52岁,大专学历,高级经济师,曾任上海市第七建筑工程公司副经理、总经济师,上海市建筑工程管理局经济管理处副处长,上海建工(集团)总公司总承包部经理,现任上海建工股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
肖长松 | 73 | 男 | 硕士研究生 | 2004.06.30 | 2012.01.10 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
肖长松:男,1951年4月出生,研究生学历,高级政工师,曾任上海建工(集团)总公司董事、工会主席、上海建工股份有限公司第三届董事会董事,现任上海建工(集团)总公司董事、工会主席、上海建工股份有限公司第四届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘国林 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2004.06.30 | 2012.12.11 | 董事、副董事长、副总经理、总会计师 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘国林:男,1951年3月出生,大学专科学历,高级会计师。曾任上海建筑工程局财务处副处长、处长。现任上海建工(集团)总公司董事、总会计师。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
范忠伟 | 72 | 男 | 硕士研究生 | 2004.06.30 | 2013.06.28 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
范忠伟:男,1952年5月出生,研究生(工商管理硕士),高级政工师,曾任上海建工股份有限公司第三届董事会董事、副总经理,现任上海建工股份有限公司第四届董事会董事、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林锦胜 | 64 | 男 | 本科 | 2004.06.30 | 2010.06.30 | 董事、副总裁、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
林锦胜:男,1960年7月出生,大学,曾任上海第七建筑有限公司副总经理,上海建工(集团)总公司总经理助理、副总经理,上海建工股份有限公司第四届董事会董事、总经理;现任上海建工集团股份有限公司副总裁。
|