姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑舜玲 | 40 | 女 | 本科 | 2014.09.29 | 2017.11.21 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郑舜玲:女,中国国籍,无永久境外居留权,1984年出生,本科学历。2008年加入本公司,曾任行政管理中心行政助理、行政人力资源管理中心人事助理、法务专员。现任公司办公室法务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢洁 | 34 | 女 | 本科 | 2017.11.21 | 2021.04.30 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谢洁:女,中国国籍,无永久境外居留权,1990年出生。本科学历。2012年加入加入广东文化长城集团股份有限公司至今。曾任公司证券专员,现任公司办公室主任兼管委会秘书。2017年6月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班并通过考试。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金永丽 | 43 | 女 | 大专及其他 | 2008.06.23 | 2021.04.30 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
金永丽:女,中国国籍,无永久境外居留权,1981年出生,大专学历。2003年加入本公司,先后任车间统计、试验室检测员。现任本公司研发中心助理兼成型制作部主任,职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈睿峰 | 48 | 男 | EMBA | 2011.09.06 | 2014.09.29 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈睿峰:男,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,中南财经政法大学EMBA(高级管理人员工商管理硕士)。曾任杭州阳光创意广告公司品牌管理总监,国有上市公司酒鬼酒(000799)股份公司及销售公司总经理助理,浙江百兴食品(中日合资)营销副总兼中国事业部总经理,北京平大境界酒业公司常务副总兼营销总监(贵州茅台酒股份公司出品的水立方酒品牌总运营商)。现任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈伟雄 | 50 | 男 | 本科 | 2014.09.29 | 2020.06.23 | 副总经理、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈伟雄:男,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生,本科学历。1994年加入本公司,先后任总经理助理、行政总监、办公室主任。现任本公司副总经理兼项目拓展部总监。
|