姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
屈建东 | 59 | 男 | 硕士研究生 | 2016.01.22 | 2017.06.05 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
屈建东先生:出生于1965年2月,毕业于香港理工大学航运与物流专业,获硕士学位,现任赤湾集装箱码头有限公司总经理。1997年加入公司以来,历任深圳赤湾港集装箱有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、赤湾集装箱码头有限公司副总经理、本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
袁宇辉 | 74 | 男 | 硕士研究生 | 2005.05.17 | 2013.01.29 | 董事、独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
袁宇辉:男,1950年出生,中国国籍,硕士研究生学历。历任中国南山开发(集团)股份有限公司副总经理、副董事,深圳赤湾港航股份有限公司董事、独立董事,深圳赤湾石油基地股份有限公司董事,北京绵世投资集团股份有限公司独立董事。现任深圳市瑞凌实业股份有限公司董事、招商局港口集团股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘科 | 46 | 男 | 硕士研究生 | 2015.11.17 | 2017.08.08 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
潘科先生:1978年3月出生,获东北财经大学管理信息系统学士学位及大连海事大学物流工程硕士学位,现任招商局港口控股有限公司西部港区事务部总经理兼行政部总经理。历任深圳赤湾港集装箱有限公司操作部副经理,深圳赤湾港航股份有限公司港务本部集装箱部副经理,赤湾集装箱码头有限公司物流经理、总经理助理及常务副总经理,2012年10月至2014年3月担任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理。2015年11月至今担任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邓伟栋 | -- | 男 | 博士研究生 | 2013.01.30 | 2015.03.13 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邓伟栋:男,1994年至1997年任职海南省洋浦经济开发区管理局;1997年至2005年任职中国南山开发集团,历任研究发展部副总经理、总经理;2006年至2009年任赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理;2009年至2011年任招商局国际有限公司总经理助理兼企划与商务部总经理;2011年至2015年任招商局国际有限公司副总经理;2015年至今任招商局集团有限公司资本运营部部长。2019年4月26日起担任本公司董事。现任招商局集团有限公司资本运营部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
余世新 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2015.05.29 | 2015.10.23 | 董事、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
余世新先生:出生于1962年6月,毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和中欧工商管理学院,先后获英语学学士学位、经济学硕士学位和工商管理硕士。余先生拥有交通行业逾二十年丰富的管理经验,历任中国交通进出口总公司副总经理及总经理、香港海通公司副总经理。2007年10月至今担任招商局保税物流有限公司总经理。2014年3月加入招商局国际有限公司,现任招商局国际有限公司副总经理,并兼任招商局保税物流有限公司董事总经理。2014年4月至今担任亚洲空运中心有限公司董事兼副主席,2014年7月至今担任天津海天保税物流有限公司副董事长。2015年5月至10月担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。
|