姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
夏侯国风 | 52 | 男 | -- | 2020.06.02 | 2021.07.03 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
夏侯国风:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾先后担任中化现代农业有限公司总经理助理,首农股份有限公司副总经理,现任粤港澳大湾区联合控股有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王军 | 56 | 男 | 本科 | 2008.06.04 | 2014.06.27 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王军先生:1968年出生,中国国籍,无境外居留权。东北农业大学动物科学技术学院畜牧学学士、畜牧师。2005年以来,曾先后任金新农饲料有限公司总经理、成农投资监事会主席等,公司第一届监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘超 | 62 | 男 | 本科 | 2014.06.27 | 2018.09.16 | 监事会主席 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
刘超:男,1962年出生,中国国籍,无境外居留权。华中农业大学学士、兽医师。2008年至2014年6月26日任公司第二届监事会股东代表监事,自2014年6月27日至今任公司第三届监事会主席,同时担任深圳市金奥本生物科技有限公司执行董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘焕良 | 42 | 男 | 硕士研究生 | 2019.11.22 | 2021.07.20 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘焕良:男,1982年11月出生,汉族,中共党员,暨南大学经济学硕士。2006年至2008年在暨南大学党委组织部组织科担任科员;2011年至2018年在广州越秀产业投资基金管理股份有限公司担任投资总监及公司监事;2018年曾担任江海证券广州投资银行部高级副总裁。刘焕良先生为公司控股股东广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人的委派代表。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林雪 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2018.09.17 | 2019.11.21 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
林雪:男,1963年出生,中国国籍,无境外居留权,华南农业大学硕士。2003年至2006年担任深圳康达尔集团养猪有限公司经理兼康达尔集团养鸡有限公司经理;2006年至2012年在担任深圳康达尔集团股份有限公司董事、副总裁兼康达尔养猪有限公司和康达尔养鸡有限公司总经理;2015年11月至今担任深圳中元华易生物科技有限公司董事长。
|