姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾益明 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2005.07.23 | 2011.12.31 | 监事、总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
顾益明先生:大专学历,经济师。2003年12月至2009年4月任吴江蚕花进出口有限公司副总经理;1999年7月至2011年12月任公司监事;2009年4月至2013年9月任公司织造分厂厂长;2011年12月至2013年9月任公司副总经理;2012年12月至今任织造事业管理总部总经理;2013年9月至2014年9月任化纤事业管理总部总经理;2013年10月至2014年9月任吴江新民化纤有限公司董事长;2013年9月至今任公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
钟菊英 | 64 | 女 | 大专及其他 | 2005.07.23 | 2008.07.26 | 监事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
钟菊英,女,47岁,大专学历,助理工程师。曾任吴江新民丝织总厂车间副主任、化学助剂厂厂长;1999年7月至今任本公司化学助剂分厂厂长,1999年7月至今任本公司职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴建初 | 71 | 男 | 大专及其他 | 2009.06.06 | 2013.09.03 | 监事、监事会主席 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
吴建初:男,大专文化,助理工程师。中国国籍,无境外居留权。曾任吴江新民丝织总厂车间主任及分厂厂长;1999年7月至2002年12月任公司织造分厂副厂长及厂长,2002年12月至今任公司党委副书记;2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事会主席。2009年6月至2011年12月任公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡向怀 | 50 | 男 | 本科 | 2016.02.04 | 2016.09.14 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
胡向怀:男,1974年4月出生,本科学历。曾任上海方佳建筑装饰工程限公司工程部经理、上海太亿企业股份有限公司项目经理,自2010年12月至今在公司任职,曾任行政经理、工程部经理、直营专卖店运营主管、行政环境部总监、上海南极电商监事等职。2016年2月至2016年9月任公司监事,2016年9月至今任公司职工监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨利根 | -- | 男 | -- | 2008.07.27 | 2011.12.31 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||