姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱德贵 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2008.10.13 | 2012.12.26 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
朱德贵:男,1962年12月生,硕士,经济师。历任云南磷肥厂劳动人事科副科长、科长兼计算中心主任、综合办主任、综合处处长、财务处处长、副总会计师、厂长助理;云天化集团有限责任公司人事部部长、组织人事部部长;云南富瑞化工有限公司党委书记、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李中照 | 56 | 男 | 本科 | 2018.05.08 | 2019.04.26 | 董事、职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
李中照:男,1968年4月生,本科学历,经济师。历任云南省盐业公司工作劳动服务公司副经理、劳动服务公司贸易部经理,云南省盐业公司临沧盐业分公司副经理(挂职锻炼),云南省盐业总公司财务处审计室负责人(享受主办科员待遇),云南省盐业总公司大理盐业分公司副经理(主持工作),云南省盐业总公司临沧分公司经理,云南省盐业总公司大理分公司经理,云南盐化股份有限公司营销部经理,云南盐化股份有限公司营销一部(盐产品)总经理,云南盐化股份有限公司营销公司常务副总经理,云南盐化股份有限公司总经理助理,云南盐化股份有限公司营销二部总经理,云南盐化股份有限公司市场部部长(兼机关第二党支部书记),云南盐化股份有限公司经营管理部主要负责人,云南能源投资股份有限公司计划经营部负责人,云南省盐业有限公司计划经营部部长、昆明盐矿总经理、党委副书记,本公司职工代表监事。现任云南省盐业有限公司副总经理、营销总监,本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
庾波 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2009.11.19 | 2012.10.24 | 董事、副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
庾波:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,硕士,政工师。1993年8月至1995年5月,在云南天然气化工厂合成车间工作;1995年5月至1997年8月,在云南天然气化工厂团委工作;1997年8月至2000年7月,任云天化集团团委副书记;2000年7月至2005年5月,任云天化股份工会副主席、云天化集团团委书记;2005年5月至2008年5月,任云天化集团党委工作部部长;2005年5月至2010年9月,任云天化集团职工董事;2008年5月至2009年10月,任云天化集团党委工作部部长、团委书记;2009年10月至2012年8月,任云南盐化股份有限公司董事、党委书记、副总经理;2012年8月至2017年12月,任国际复材有限党委书记、副总经理;2017年12月至2020年9月,任国际复材有限党委书记、董事、副总经理;2017年12月至今,任云天化集团党委常委;2020年9月至今,任国际复材党委书记、董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王彤 | 57 | 男 | 本科 | 2011.07.14 | 2015.11.20 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王彤:男,1967年11月生,大学学历,工学学士。历任昆明钢模板厂销售经理、云南盘龙云海药业有限公司大区经理、云南个旧生物药业有限公司销售副总;现任云南创立投资管理有限公司副总经理、监事,昆明温泉山谷物业管理有限公司董事长、法人代表,本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄毓青 | 44 | 男 | 硕士研究生 | 2011.10.12 | 2015.11.20 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
黄毓青:男,1980年11月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,经济师。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部副总经理。2003年9月至2006年7月云南大学经济学院国际贸易专业研究生学习;2006年7月至2008年3月在云南省国资公司投资发展部工作;2008年3月至2011年8月云南省工业投资控股集团有限责任公司投资发展部职员(其间:2009年1月至2010年1月派往云南省临沧市永德县任新农村指导员);2011年8月至2015年6月在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资发展部任副总经理;2015年3月至2015年6月在云南工投维骐投资管理有限公司任副总经理;2015年6月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部任副总经理。
|