姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
冯立新 | 60 | 男 | -- | 2002.04.10 | 2004.04.18 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王森 | 64 | 男 | 博士研究生 | 2005.03.28 | 2008.04.09 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王森先生,生于1960年,经济学博士。曾以国家公派高级访问学者的身份在美国加州州立大学金融系做博士后研究,获省级跨世纪金融学科学术带头人。现任山西财经大学财政金融学院教授、山西财经大学中国企业与金融研究中心主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李玉敏 | 66 | 男 | 硕士研究生 | 2008.04.09 | 2011.05.05 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李玉敏:男,汉族,出生于1958年,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学硕士,山西财经大学会计学教授。山西省会计准则实施工作组专家。现任山西美锦能源股份有限公司、山西杏花村汾酒厂股份有限公司、南风化工集团股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔民选 | 64 | 男 | 博士研究生 | 2005.03.28 | 2009.03.09 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
崔民选:男,1960年9月出生,工业经济学博士。曾任郭沫若纪念馆馆长。现任中国社科院工业经济所研究员。研究重点领域为经济政策与投资银行业务等,出版发表经济类著作30余部。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李端生 | 67 | 男 | 硕士研究生 | 2011.05.05 | 2017.10.19 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李端生:男,山西省原平市人,1957年生。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业并留校任教,1992年获中南财经大学经济学硕士学位。现任山西财经大学会计学教授、硕士生导师组组长、博士生导师。山西省教学名师,山西省优秀科技工作者、中华全国供销总社优秀教师。兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事。曾任漳泽电力、通宝能源独立董事
|