姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周贵祥 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2018.05.17 | 2021.06.08 | 董事、董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
周贵祥:男,1971年生,西安电子科技大学电子精密机械专业本科,南京航空航天大学工业工程专业硕士,高级工程师。历任电子基板厂厂长,表面装联中心经理等。2003年11月至2009年6月任电子制造产业集团总经理;2009年6月至2011年11月任南京熊猫电子制造有限公司总经理,2011年11月至2016年3月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理,兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理;2016年3月至2019年2月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理;2019年2月至2020年10月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理、党委书记。2020年10至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事长、党委书记。周先生长期从事企业管理工作,具有丰富的专业知识和经营管理经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋兴宝 | 61 | 男 | 本科 | 2015.11.13 | 2017.04.10 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
蒋兴宝:男,1963年8月生,大学学历,高级经济师,中共党员。曾任南京卫生器具厂副厂长,南京市建材工业公司企管处主任科员、副处长、企管部部长,南京化建产业集团企业管理部部长、总经理助理、副总经理、党委委员、总经理,南京新工投资集团有限责任公司副总经理、党委委员。现任南京新工投资集团有限责任公司总经理、党委副书记,南京中电熊猫信息产业集团有限公司副董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
涂昌柏 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2015.11.13 | 2016.04.01 | 董事、监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
涂昌柏先生:1968年生,杭州电子工业学院(现更名为杭州电子科技大学)工业财务会计专业本科,中国人民大学工商管理专业硕士,高级会计师。历任中国电子信息产业集团公司财务与产权管理部二处副处长、财务部二处处长、资产管理部资本处处长,中电熊猫信息产业集团有限公司财务审计部总监,南京三乐电子信息产业集团有限公司总会计师等。2009年2月至2011年5月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、财务审计部总监;2011年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。2016年6月当选为南京熊猫电子股份有限公司非职工监事、监事会主席。涂先生长期从事企业财务管理与审计工作,具有丰富的财务、审计专业知识和经营管理经验。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭振隆 | 62 | 男 | 博士研究生 | 2015.11.13 | 2019.04.01 | 董事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郭振隆:男,1962年11月出生,国立交通大学光电工程研究所博士,从事液晶光电特性研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管(技术及产品开发)、生产制造主管(建厂及制造运营)、营销业务主管(大中小各类面板营销业务)、总经理特别助理,冠捷科技集团资材处副总裁;南京中电熊猫液晶显示科技有限公司总经理、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理,南京中电熊猫平板显示科技有限公司总经理。现任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李亚鸣 | 66 | 男 | 大专及其他 | 2006.05.26 | 2009.04.08 | 董事、职工监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李亚鸣:男,1958年10月出生,大专,高级政工师,曾任南京华东电子信息科技股份有限公司董事,南京华东电子集团有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、党委书记。现南京华东电子信息科技股份有限公司任职。
|