姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张国伟 | 76 | 男 | -- | 2001.04.06 | 2003.04.18 | 监事会召集人 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孟君 | 53 | 女 | 本科 | 2009.12.17 | 2011.04.25 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孟君:女1971年出生,1992年毕业于河南财经学院会计专业,本科学历1996年进入正弘,现任河南正弘置业有限公司副总经理、财务总监。曾任河南正弘企业管理有限公司总裁助理、财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
季丽媛 | 46 | 女 | 本科 | 2011.05.18 | 2015.01.27 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
季丽媛女士:1998年毕业于河南财经学院,中级会计师。1999年至2000年河南康和超商有限公司担任会计;2000年至2002年河南味全实业有限公司主管会计;2002年至今在河南正弘置业有限公司现任财务审算部经理。2011年5月至今,任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈莉 | 50 | 女 | 大专及其他 | 2016.06.30 | 2017.05.04 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈莉:中国国籍,女,1974年生,专科。曾任北京市中伦律师事务所出纳。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
石睿 | 34 | 女 | 本科 | 2017.05.05 | 2018.12.20 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
石睿:女,1990年生,本科学历,毕业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理;智度科技股份有限公司监事、证券事务经理;现任焦作万方铝业股份有限公司证券事务经理。
|