姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵炜邑 | 55 | 男 | 本科 | 1999.12.31 | 2008.08.07 | 董事、总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-04-23:第四届连任董事,2003-06-18:连任总经理,赵炜邑:男,34岁,大学本科学历,经济师。曾任长春君子兰集团有限公司生产计划部部长助理,兰宝科技信息股份有限公司业务部副部长、证券部副部长、部长、董事会秘书、副总经理,常务副总经理。现任兰宝科技信息股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱家楣 | 67 | 男 | 本科 | 2003.04.23 | 2008.08.07 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
朱家楣董事。男,46岁,大学文化,高级工程师。曾先后在化工部第六设计院工作,西北轻工学院读书,轻工业部、中国轻工总会工作。现任中轻贸易中心总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵彦民 | 81 | 男 | -- | 2000.03.12 | 2001.08.14 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
姜洪文 | 76 | 男 | 本科 | 2000.03.12 | 2003.04.23 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗中伟 | 69 | 女 | 大专及其他 | 1999.12.31 | 2003.04.23 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||