姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
袁世明 | 69 | 男 | 本科 | 2006.08.02 | 2008.02.01 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
袁世明,男,出生于1955年3月21日,经济师,大学学历。(一)工作经历:1998年-2003年湖北金帅股份公司董事长总经理2003年-2006年四环生物产业集团有限公司副总裁(二)教育背景1986年-1990年华中工学院企业管理专业
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱文芳 | 57 | 女 | 硕士研究生 | 2009.12.09 | 2014.02.08 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
朱文芳女士:硕士研究生,经济师,历任天津开发区工业投资公司企划部干部,天津泰达集团投资部干部、办公室副主任,天津泰达控股投资有限公司证券部副经理,现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理,津滨公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张军 | 57 | 男 | -- | 2008.02.28 | 2011.03.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张军:男,曾任塘沽八中任团委书记,天津开发区园林绿化公司办公室主任,天津开发区管委会办公室副主任,天津泰达投资控股有限公司办公室主任,现任天津泰达集团有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
申小林 | 56 | 男 | 博士研究生 | 2011.04.19 | 2014.02.08 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
申小林:男,管理学博士、高级经济师、高级会计师。曾任职于国家冶金部经济发展研究中心,担任过首钢总公司计划财务部副部长,中央企业工作委员会国有重点大型企业监事会专职监事,国务院国资委国有重点大型企业监事会专职监事。现任天津泰达投资控股有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李润茹 | 61 | 女 | 硕士研究生 | 2011.04.19 | 2014.02.08 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李润茹女士,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南开大学金融学专业,研究生学历。
|