姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何伟民 | 66 | 男 | 本科 | 2017.04.12 | 2018.08.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
何伟民先生:1958年7月出生,本科学历。曾任陕西省政府外事办主任科员,陕西省工艺品进出口公司业务经理、抽纱部经理,深圳航空公司进出口部副经理,西丽湖度假村副总经理,深圳市光明华侨农场(集团)公司总经理助理、副总经理,深圳市光侨食品有限公司董事长,深圳市农科集团公司副总经理,深圳市信息管线有限公司董事长,深圳市水务(集团)有限公司监事会主席。现任深圳市水务(集团)有限公司及深圳市创新投资集团有限公司专职外部董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗学云 | 74 | 男 | 本科 | 2000.06.17 | 2001.06.18 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘爱群 | 70 | 男 | 硕士研究生 | 2013.05.16 | 2017.04.12 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
刘爱群先生:1954年2月出生,硕士,高级经济师,高级政工师。历任深圳市投资管理公司办公室副主任,深圳市南方通发实业公司党委书记、总经理,深圳市航运总公司党委书记、总经理等职。现任深圳市特发集团有限公司董事长、党委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵国蓉 | 73 | 女 | 本科 | 2000.09.30 | 2005.05.18 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2003-08-01连任。赵国蓉,女,1951年生,浙江宁波人,大学,高级会计师。现任:深圳市农产品股份有限公司第三届董事会董事、财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
林文华 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.18 | 2005.11.24 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
林文华,男,汉族,广东揭阳人,大专学历,1950年1月出生,1969年10月参加工作,1971年11月入党,工程师。主要工作经历:1969年10月至1973年9月广州军区生产建设兵团干事;1973年9月至1980年3月广州铁路机械学校、广州铁路局机关党委工作;1980年3月至1993年6月广州铁路集团公司教育处工作,任副科长、科长;1993年7月至2003年9月广州铁路集团公司党校副校长、职业技术学校副院长;2003年9月至今广深铁路实业发展总公司总经理、党委书记。
|