姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汤冶 | 61 | 男 | 本科 | 2004.06.23 | 2010.06.17 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
汤冶,男,41岁,大学,工程师、经济师,本司基建事务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕卫东 | 57 | 女 | 本科 | 2010.06.17 | 2019.06.28 | 董事、职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吕卫东:女,大学。1991年-至今在本司工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈荣全 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2004.06.23 | 2007.06.19 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2004-6-23:第六届连任,陈荣全,男,55岁,大专,中国投资有限公司董事,本司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴祥中 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2004.06.23 | 2010.06.17 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
吴祥中:男,硕士,会计师、注册会计师。1991-1994年在厦门中建进出口公司工作,1994-至今在本司工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
欧志星 | 62 | 男 | 大专及其他 | 1999.05.22 | 2004.06.23 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||