姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭建勇 | 48 | 男 | 大专及其他 | 2011.12.24 | 2015.08.07 | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谭建勇先生:1976年出生,大专学历。曾任职于山东明朝广告有限公司;2002年10月至2005年10月,任职于山东引力,历任业务部业务经理、北京营销中心副总经理;2005年10月,加入引力有限,历任北京营销中心总经理、引力有限副总裁;2011年12月至2015年2月担任本公司董事、副总裁,兼任天津引力副总经理、北京九合经理。现任本公司副总裁,兼任天津引力副总经理、北京九合经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐晓艳 | 48 | 女 | 硕士研究生 | 2016.07.27 | 2017.12.28 | 副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
徐晓艳女士:1976年出生,研究生学历,1999年7月至2005年9月于上海尼尔森市场研究有限公司担任媒介研究高级客户服务经理,2005年11月至2011年5月于上海克顿伙伴管理顾问有限公司担任副总经理,2011年6月至2014年6月担任东方卫视副总监,2014年6月至2016年4月于克顿文化传媒集团担任事业部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗衍记 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2018.12.29 | 2019.04.11 | 董秘(代) | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
罗衍记:男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。自2005年8月起至今任公司董事长、总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王骞 | 49 | 男 | 本科 | 2011.12.24 | 2016.07.27 | 董秘、董事、副总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王骞:男,1975年10月生,大学本科学历。曾先后任职于北京盛捷鸿商贸有限公司、北京市万商天勤律师事务所,自2008年至2010年任金杜律师事务所律师,自2010年10月起至今任引力传媒股份有限公司董事、助理总裁、董事会秘书。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张蓓 | 44 | 女 | 硕士研究生 | 2017.12.28 | 2018.12.29 | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张蓓女士:1980年出生,硕士研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任职于北京合众思壮科技股份有限公司证券事务部经理、北京亚太安讯科技股份有限公司证券部经理、博生医疗投资股份有限公司总裁助理、北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部经理、副总经理及董事会秘书、引力传媒股份有限公司董事会秘书。现任公司副总裁、董事会秘书。
|