姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
汤先保 | 42 | 男 | 本科 | 2019.04.29 | -- | 财务负责人、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
汤先保:男,1982年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2005年7月至2007年11月在上海德邦物流有限公司历任职员、人事经理,2007年12月至2008年6月任成都德邦物流有限公司人事高级经理,2008年7月起在本公司历任薪酬绩效管理部高级经理、总监、高级总监、资本运营本部总裁,副总经理,2014年6月至2019年4月任本公司董事会秘书,2019年4月至今任本公司财务本部总裁兼财务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
缪衍 | 36 | 男 | 硕士研究生 | 2019.04.29 | -- | 董秘 | -- | |
个人简介
|
||||||||
缪衍:男,1988年8月出生,先后取得西南政法大学学士学位,英国埃塞克斯大学硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2012年8月至2013年8月历任上海精准德邦物流有限公司财务会计师、经理,2013年8月至今历任本公司经理、高级经理、总裁助理、资本运营本部高级总监、资本运营本部总裁,2019年4月至今担任本公司董事会秘书。
|