姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
梁工谦 | 67 | 男 | 博士研究生 | 2014.04.17 | 2021.03.17 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
梁工谦:男,1957年5月出生。毕业于西北工业大学力学专业,学士学位。西北工业大学航空宇航制造专业博士研究生。2012.01至今西北工业大学管理学院教授、博导。2014.04至今航发动力独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵晋德 | 73 | 男 | -- | 2015.01.29 | 2021.03.17 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赵晋德先生简历赵晋德:男,1951年6月出生,研究员级高级会计师,享受国务院特殊津贴专家。2011.01-2011.06陕西航空工业局总会计师、副局长。2011.06起退休。2015.01至今航发动力独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
岳云 | 54 | 男 | 硕士研究生 | 2015.01.29 | 2021.03.17 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
岳云:男,1970年11月出生。毕业于合肥工业大学社会科学系,学士学位。华东政法大学法律系硕士研究生。2012.01-2014.05北京市君都律师事务所合伙人、上海分所负责人。2014.06至今北京市君都律师事务所合伙人,北京君都(上海)律师事务所主任。2015.01至今航发动力独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张友松 | 88 | 男 | 本科 | 2003.01.24 | 2003.04.23 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张友松,男,1936年9月20日出生于浙江省,复旦大学化学系毕业。曾在中科院山西分院化学所、科委十九院三十三所、四级部一九三三研究所任研究员;天津纺织工学院任教授。一九八二年至今从事变性淀粉研究工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁正 | 87 | 男 | -- | 2005.01.01 | 2008.08.15 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
丁正先生出生日期:1937年6月22日所在单位:吉林省粮油科研设计院(退休)技术职称:高级工程师以粮食加工为专长毕业学校:粮食部武汉粮食工业学校粮食加工专业工作经历:1959.8-1977.6(*吉林省粮食厅从事科学研究及项目管理工作(曾主持国家科委立项的"旱粮流动加工米的研制")1977.7-1997.12吉林省粮油科研设计院任高级工程师,曾主持原内贸部立项的"玉米片标准的制订";参加"利用世界银行贷款改善中国粮食流通项目"国内外联合设计,是吉林省中方设计负责人。
|