姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杜南平 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2004.05.01 | 2010.04.30 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杜南平:男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。1990年6月至1993年1月就职于范道电工塑料厂,任经理。1993年2月至1994年12月就职于陕西宁强电缆厂,任厂长;1995年1月至2010年8月就职于远东控股集团有限公司、新远东电缆有限公司,任总经理、党委副书记、董事局副主席。2010年8月至今任本公司董事长。现兼任中辰控股执行董事、总经理,山东聚辰董事长,江苏聚辰董事长,润邦售电董事长,上海中辰董事长,润邦科技执行董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋国健 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2002.12.31 | 2016.08.09 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
蒋国健:男,汉族,1976年11月出生,中共党员,硕士。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,现任远东控股集团有限公司监事局主席,公司第八届监事会监事长,上海三普实业有限公司法人代表,宜兴市房地产业协会副会长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋锡培 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2004.05.31 | 2007.07.08 | 董事、董事长、总经理(代) | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
蒋锡培:男,汉族,1963年4月出生,中共党员,博士研究生,高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长、第八届、第九届董事会董事,中共十六大代表,江苏省第十一次党代表、江苏省第十一、十二、十三届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委书记,公司第九届董事会董事长,中国企业联合会、中国企业家协会副会长,中国企业家俱乐部创始理事,江苏省股份制企业协会名誉会长,江苏省乡镇企业家协会会长,南京大学名誉校董、江南大学商学院董事长等。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张伟敏 | 63 | 男 | 硕士研究生 | 2005.12.30 | 2009.02.25 | 董事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2006-4-23:任总经理,张伟敏,男,汉族。1961年10月出生,硕士研究生。曾任美国可口可乐公司部门经理,正大制药集团副总裁,正大青春宝药业有限公司董事副总裁,正大天晴制药有限公司董事执行副总裁,正大科普利制药有限公司董事总裁。现任上海创璟实业有限公司董事长,本公司第四届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭天明 | -- | 男 | -- | 1996.12.31 | 2001.12.01 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||