姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
潘瑞荣 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2009.06.29 | 2012.11.16 | 董事、监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
潘瑞荣:男,1954年出生,中共党员,大专学历,高级政工师。曾任上海手工业局宣传处主任科员,上海市工业党委宣传处副处长,上海申日物产公司总经理,上海国际株式会社上海代表处副首席代表、海外事业部部长,上海国际株式会社董事上海代表处首席代表,上海上实(集团)有限公司办公室副总经理,上海国际(欧洲)集团公司副总裁、总裁,上海实业综合研究院理事、院长助理。现任上海实业(集团)有限公司资产管理部总经理,本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐有利 | 50 | 男 | 硕士研究生 | 2012.11.16 | 2018.07.13 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
徐有利先生:1974年4月出生。上海财经大学经济学学士,复旦大学工商管理硕士。高级会计师,注册会计师,国际注册内部审计师。自2016年4月至今担任上海实业(集团)有限公司副总裁,自2012年11月起至今担任上海实业发展股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码600748)董事,自2011年9月起至今担任上海实业(集团)有限公司审计部总经理。曾任上海石洞口第二电厂财经部主任,中国华能集团公司华东分公司监察审计部副经理、经理,上海实业(集团)有限公司审计部副总经理、助理总裁等职。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
卢铿 | 73 | 男 | 本科 | 2003.02.25 | 2009.06.29 | 董事、总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
卢铿先生,52岁,大学本科。曾任武汉大通实业有限公司开发部经理,香港大通实业有限公司总经理。现任新加坡维信集团驻中国首席代表,华新国际集团CEO兼总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郭达康 | 73 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2003.02.25 | 董事、副总 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
封正富 | 74 | 男 | -- | 1996.12.31 | 2003.02.25 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||