姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张连云 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2005.01.30 | 2006.04.10 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张连云先生,1949年9月出生,大专学历。1970年3月起在江苏生产建设兵团二师七团供应连历任团支书、党支书、指导员,1974年5月起在江苏生产建设兵团二师任政治部保卫科干事,1975年12月进入连云港港务局任党委办公室秘书,1977年5月进入连云港市委,历任连云港市委办公室秘书、副科长、副主任、主任,1989年6月起任连云港市新浦区区委书记,1994年8月起任连云港经济技术开发区党委书记、管委会主任,2003年起受聘担任连云港康居房地产开发有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵昆仑 | 51 | 男 | 本科 | 2007.04.17 | 2008.07.14 | 董事、监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
赵昆仑先生,1973年1月出生,大学学历,会计师。1998年10月进入连云港恒瑞集团有限公司财务部,2003年12月进入连云港金典科技开发有限公司任财务总监,2005年10月起任连云港康缘集团有限公司总经理助理,2005年1月起任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
任路 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2004.04.17 | 2005.01.30 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-4-17:第二届连任,任路先生,现年50岁,大专文化,经济师。历任连云港制碘厂车间工人、班长、工段长、车间主任,连云港医药局团委副书记,连云港医药工业公司开发科副科长,连云港制药厂副厂长,连云港药用包装材料厂代厂长,连云港中金医用包装有限公司书记等职,现为恒瑞集团公司董事、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
夏月 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2010.08.09 | 2016.09.05 | 董事、副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
夏月:工商管理硕士,高级工程师。2000年至2005年任公司副总经理,分管公司销售工作,2005年6月起任江苏南星药业有限责任公司董事长,2010年8月至2016年9月任公司董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
江希明 | 71 | 男 | 本科 | 2004.04.17 | 2018.05.10 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
江希明:男,1953年3月出生,大学文化,高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖,获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师,康缘集团监事会主席,2000年12月起任公司监事会主席。
|