姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐爱国 | 50 | 男 | -- | 2006.04.03 | 2008.05.09 | 董事、董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
唐爱国:男,1974年12月出生,现任好当家集团有限公司董事、活海鲜营销公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐聚德 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2008.05.09 | 2011.03.28 | 董事、副总经理、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
唐聚德:男,1962年出生,大专文化程度,现任本公司监事会主席,好当家集团有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐永新 | 54 | 男 | 本科 | 2005.02.09 | 2005.10.19 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2005-2-9:连任董事,2005-2-21:新任副总,唐永新,男,1970年出生,大学本科。曾任荣成市邱家渔业公司养鱼场场长、本公司水产研究所所长,现任本公司董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
唐建华 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2005.02.09 | 2010.04.14 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
唐建华,男,1963年出生,高中文化程度。曾任本公司养虾场场长、养参场场长,现任本公司养鱼场场长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王顺强 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2005.02.09 | 2007.08.08 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
2005-2-09:任董事,王顺强,男,1963年出生,大专文化程度。曾任荣成荣山食品有限公司经理、荣成荣东食品有限公司经理,现任本公司副总经理、荣成荣山食品有限公司董事长、荣成荣东食品有限公司董事长。
|