姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘志刚 | 52 | 男 | 本科 | 2014.05.20 | 2017.05.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘志刚:男,1972年10月生,湖北武汉人,中共党员,本科学历。历任万向集团发展部总经理助理、副总经理,中国万向控股有限公司战略发展部总经理。现任万向集团公司人力资源部总经理、洛阳氟钾科技股份公司董事长、河北承德露露股份有限公司董事、新疆硝石钾肥有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
丁兴贤 | 61 | 男 | 大专及其他 | 2014.05.20 | 2020.05.21 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
丁兴贤:男,1963年9月出生,浙江杭州萧山人,大专学历,会计师,中共党员。历任万向钱潮公司财务部经理,万向集团公司财务部副总经理、执行总经理等职。现任公司副总经理、财务负责人,万向德农股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋立民 | 49 | 男 | 本科 | 2002.08.26 | 2004.12.10 | 董事、董事 | 初级 | |
个人简介
|
||||||||
宋立民:男,出生1975年,本科。1995年进入万向集团公司,先后在万向集团杭州大鼎机电有限公司技术部、万向集团总裁办、黑龙江万向投资有限公司工作,黑龙江华冠科技股份有限公司第三董事会董事。现工作于万向集团公司。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王卫中 | 61 | 男 | 硕士研究生 | 2003.01.04 | 2004.12.10 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王卫中性别:男出生日期:1963年8月17日民族:汉政治面貌:党员学历:硕士1981年--1985年就读于西北农业大学,获学士学位1985年--1988年就读于中国社会科学院研究生院,获硕士学位1994年晋升为高级经济师1988年--1989年在新疆财经学院科研处工作1990年--1996年在新疆财政厅工作1997年--1999年任新疆农业大学兼职教授及研究生导师2000年--2002年任德农科技发展有限公司总经理、董事2002年9月于中国农科院研究生院就读博士。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈长寿 | 73 | 男 | -- | 2014.05.20 | 2017.05.18 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
沈长寿:男,1951年10月出生,浙江杭州人,高级会计师,中共党员,1978年7月进万向,现任万向三农集团有限公司副董事长、总经理。历任杭州万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向创业投资公司总经理、万向集团公司财务部总经理等职务。
|