姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
钱承林 | 62 | 男 | 本科 | 2018.03.31 | 2018.06.28 | 董秘(代)、董事长、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
钱承林:男,1962年04月出生,中国籍,拥有日本永久居留权,毕业于日本国立群马大学,获机械工学学士学位。1994年至2002年12月任日本大和电器株式会社技术科科长,2003年01月至2004年02月任大和电器董事长、总经理,2007年06月至2011年08月任TNK董事,2004年03月至2013年06月任本公司董事、总经理。2013年06月至2017年05月任本公司公司总经理,2013年06月至2020年06月任本公司董事长,2020年06月起任本公司名誉董事长。
|