姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
臧志明 | 72 | 男 | -- | 2010.10.09 | 2013.10.24 | 监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
臧志明:男,1952年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,工程师职称。1987年至1998年12月担任山东龙口电工机械厂副厂长;1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理、副董事长。现任山东中际投资控股有限公司副董事长兼总经理,本公司监事,并兼任烟台中际投资有限公司监事、烟台中际混凝土工程有限公司总经理、烟台中际房地产开发有限公司监事、龙口市中际压力容器制造有限公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张谦道 | 59 | 男 | 大专及其他 | 2013.10.24 | 2017.09.05 | 职工监事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
张谦道先生:1965年2月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,中专学历,工程师。2007年2月至2013年4月任公司生产部部长,2013年4月至2016年12月任公司质量保障部副部长。2013年10月至今担任本公司监事,现任公司品管客服部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
毛应才 | 57 | 男 | 本科 | 2013.04.02 | 2013.08.16 | 常务副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
毛应才先生:1967年9月出生,大学本科学历,工学士学位。历任SEW一传动设备有限公司常务副总经理、上海福伊特水电设备有限公司副总裁、宁波东力传动设备股份有限公司总经理、宁波明润机械制造有限公司总经理、韵升控股集团有限公司副总裁;现任公司常务副总经理、公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邴召荣 | 52 | 男 | 本科 | 2014.04.24 | 2017.05.31 | 常务副总经理、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
邴召荣先生:1972年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师。1994年7月至2002年6月历任山东省耐火原材料(集团)公司工程师、技术主管、机电设备公司经理助理、副经理、机械厂常务副厂长;2002年7月至2002年12月任美国独资青岛联合物产金属制品有限公司常务副总经理;2003年1月至2004年1月任中日合资青岛金石通机械有限公司总经理助理;2004年8月至2006年8月任中美合资青岛海德锻造有限公司常务副总经理;2006年9月至2008年2月历任印尼金光集团汶瑞机械(山东)有限公司集团管理总监、印尼金光集团金奉源纸业(上海)有限公司总经理特别助理;2008年3月至2014年1月任山东华特磁电科技股份有限公司执行副总经理;2014年4月至今任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王策胜 | 62 | 男 | 大专及其他 | 2010.10.09 | 2020.06.09 | 副总经理、总工程师 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王策胜先生:1962年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,专科学历,工程师。1997年1月至1998年12月,担任山东龙口电工机械厂副厂长;1999年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司董事、副总经理。2010年10月至今担任本公司副总经理、总工程师,兼任山东中际投资控股有限公司董事。
|