姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾云飞 | 52 | 男 | 大专及其他 | 2019.08.16 | 2021.04.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
顾云飞:男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,大专学历。曾任北京新兴建材有限公司区域经理、北京云飞达五金机电有限公司总经理。现任深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司董事长、九州国泰控股有限公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢建歆 | 40 | 男 | 本科 | 2008.06.23 | 2021.04.30 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谢建歆:男,中国国籍,无永久境外居留权,1984年出生,本科学历。2006年加入本公司,先后任技术研发中心样品室管理员、行政管理中心行政助理、行政管理中心人力资源部经理、人事总监、品牌总监、文化总监、办公室主任,现任公司瓷业总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周水江 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2008.09.20 | 2011.09.06 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
周水江:监事,男,中国国籍,无永久境外居留权,1964年出生,研究生学历。曾任职于广州广船国际股份有限公司。现任广东西域投资管理有限公司董事长兼总经理,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈素芳 | 45 | 女 | 大专及其他 | 2008.06.23 | 2011.09.06 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈素芳:监事,女,中国国籍,无永久境外居留权,1979年出生,中专学历。1999年加入本公司,现任本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李锐源 | 62 | 男 | 本科 | 2008.09.20 | 2011.09.06 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李锐源:监事,男,中国国籍,无永久境外居留权,1962年出生,本科学历。曾任职于潮州市糖厂、深圳振华轻工企业有限公司,现任本公司监事、深圳市利德嘉实业有限公司法定代表人。
|