姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴博韬 | 79 | 男 | 博士研究生 | 2005.05.17 | 2008.05.29 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴博韬:男,美国哈佛大学PMD,加拿大UniversityofNewBrunswick荣誉博士。曾任新加坡经济发展局Director、新加坡贸易发展局CEO、新加坡前总理李光耀先生的政治秘书、胜宝旺集团公司(新加坡)CEO。现任美国汉胜亚太私人有限公司亚太区域总裁,负责商务投资以及企业策划。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王振民 | 58 | 男 | 博士研究生 | 2020.05.22 | 2021.05.27 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王振民:男,出生于1966年8月,毕业于中国人民大学宪法学专业,博士,法学教授,国务院特殊津贴专家。现任清华大学法学院教授及清华大学国家治理研究院院长和港澳研究中心主任。历任清华大学法律学系讲师、副教授、副系主任、法学院副院长、法学院院长及中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室法律部部长。2020年5月至今担任本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张日忠 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2013.01.30 | 2015.03.13 | 董事、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张日忠先生:毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏斯特大学,获经济学学士学位和工商管理硕士学位,英国特许会计师公会会员。从事财务会计工作已超过二十年,具有丰富的财务管理经验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理,招商局控股(英国)有限公司财务总监。2005年加入招商局国际有限公司,2009年2月担任招商局国际有限公司财务总监,2012年至今担任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监。2013年1月至2015年3月担任深圳赤湾港航股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕胜洲 | -- | 男 | 硕士研究生 | 2016.01.22 | 2018.12.12 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吕胜洲:男,历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、招商局集团财务部副部长、招商局港口控股有限公司财务总监。2005年3月至2009年1月曾任本公司财务总监。2018年12月起任公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
田俊彦 | 63 | 男 | 硕士研究生 | 2002.05.11 | 2003.05.31 | 董事、董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
田俊彦先生:华中科技大学管理系硕士研究生。曾任华中科技大学工商管理学院副教授,自1996年起历任中国南山开发(集团)股份有限公司研究发展部总经理、常务副总经理,现任中国南山开发(集团)股份有限公司总经理。2010年5月起担任本公司董事,2013年5月至今担任本公司董事长。
|