姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
奥古斯都·瑞纳 | 84 | 男 | -- | 2006.04.27 | 2020.02.20 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
奥古斯都·瑞纳:男,意大利国籍,现任Illva Saronno Holding SpA有限公司、Illva Saronno Investment SRL等多家公司首席执行官、Barberini Spa有限公司董事会成员、Federvini(意大利酒类生产出口协会)理事、Istituto Del Liquore(酒研究院)理事和Assovini(西西里葡萄种植和葡萄酒生产协会)理事、烟台张裕集团有限公司和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
冯桂婷 | -- | 女 | 硕士研究生 | 2006.04.27 | 2006.12.07 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
冯桂婷女士,现为国际金融公司东亚及太平洋局副局长中蒙地区首席代表,美国国籍,1996年加入国际金融公司,在东亚及太平洋局工作。冯桂婷女士曾任香港汉诺威信托公司主管生产商跨国贷款的副总裁和毕马威国际会计公司(KPMG)的咨询经理,拥有哈佛商学院工商管理硕士学位(MBA)和达特茅斯大学农学士学位。冯桂婷女士在2000年8月被委任为首席代表,随后在2004年9月被委任为副局长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
阿皮纳尼·安东尼奥 | 86 | 男 | 本科 | 2006.04.27 | 2019.05.17 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
阿皮纳尼·安东尼奥先生:大学本科学历,现任意大利企业咨询委员会副会长、职业道德委员会主任、工商咨询委员会职业培训课程教师、公立大学“G.DAnnunzio”经济和商业委员会成员;同时兼任不同公司的董事会成员,以及易乐瓦集团多家公司的董事会成员。现任张裕集团董事;2006年4月27日起任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙利强 | 77 | 男 | 大专及其他 | 2003.09.24 | 2019.05.17 | 董事、董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
孙利强先生:大学专科学历,高级经济师,曾任第十届和第十一届全国人民代表大会代表,现任张裕集团党委书记、董事长、总经理;1997年9月18日起任本公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张明 | 51 | 男 | 本科 | 2016.05.26 | 2019.05.17 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张明:男,1973年出生,高级工程师,曾任烟台合成革总厂计划员;烟台万华合成革集团有限公司经营部计划专员、资产经营部计划统计科副科长、资产经营部计划统计科科长;烟台国丰投资控股有限公司风控部长兼烟台国裕融资租赁有限公司董事、副总经理;万华节能科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书;烟台市国有资产经营有限公司总经理,现任烟台国丰投资控股有限公司董事长。
|