姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王冬 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2011.01.10 | -- | 财务总监、董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王冬:男,汉族,1975年10月出生,中国籍,加拿大永久居留权,硕士学位,毕业于香港中文大学,注册会计师。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司。2009年10月至今任奥瑞金科技股份有限公司财务总监,2014年2月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2016年1月至今任黄山永新股份有限公司董事。2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。2018年6月至今任中国智能交通系统(控股)有限公司独立非执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高树军 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2011.01.10 | -- | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高树军:男,中国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士学位。曾任职于中航工业总公司第304研究所、天同证券研究部、国泰君安财务顾问有限公司、信达投资有限公司投资银行部、信达地产股份有限公司。2011年1月至今公司董事会秘书,2011年3月至今兼任公司副总经理。
|