姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
关明阳 | 60 | 男 | 本科 | 2008.05.22 | 2018.08.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
关明阳先生:第三届董事会董事。1964年出生,中国国籍,无境外居留权。东北师范大学法学学士。近五年来,一直担任公司董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何显坤 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2011.06.09 | 2013.03.11 | 董事、监事、总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
何显坤:男,公司董事、总经理。1976年出生,中国国籍,无境外居留权。江西农业大学学士、华南农业大学兽医硕士、中国人民大学MBA。2005年起先后担任金新农有限销售总监,上海成农饲料有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈华山 | 43 | 男 | 本科 | 2017.05.26 | 2019.09.13 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈华山先生:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,武汉轻工大学工学学士。2004年7月毕业后加入公司,曾任深圳市金新农饲料有限公司业务员、营销经理;四川金新农饲料有限公司总经理;金新农科技股份公司华南事业部总经理;2017年3月被任命为金新农科技股份公司总经理助理,主管饲料板块工作。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蔡长兴 | 53 | 男 | 本科 | 2017.05.26 | 2018.08.30 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
蔡长兴先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。近五年来,一直担任深圳市盈华讯方通信技术有限公司的执行董事、总经理,曾为盈华讯方控股股东,现持有盈华讯方20%的股权。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李雪 | 59 | 女 | 博士研究生 | 2018.09.17 | 2019.12.09 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李雪:女,1965年11月出生,民盟盟员。东北农业大学农学硕士,中国农业科学院管理学博士(农业信息管理学方向),曾任东北农业大学出版中心主任,东北农业大学国际农业信息与产业研究所副所长,《农业经济与管理》《饲料博览》、《东北农业大学学报》(中、英文版)等期刊总编辑,参与创建哈尔滨远大动物科技有限公司、哈尔滨蓝蝶信息科技有限公司等工作,现为中国农科院研究员。
|