姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵长松 | 39 | 男 | 大专及其他 | 2008.03.13 | 2011.03.31 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵长松:男,出生于1985年,大专学历。2007年至2008年任大连壹桥企业集团有限公司监事。现任本公司监事兼生产管理部副经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崇阳 | 33 | 男 | 硕士研究生 | 2017.11.10 | 2019.08.01 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
崇阳:男,中国国籍,出生于1991年,无境外居留权,硕士学历。2014年11月-2015年12月任深圳市创东方投资有限公司投资经理;2016年2月至今任中诚逸信资产管理(上海)有限公司资产管理部副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
佟文 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2019.08.02 | 2021.09.12 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
佟文:男,中国国籍,出生于1962年,无境外永久居留权,硕士学位。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理,深圳市聚飞光电股份有限公司投资总监。现任本公司监事、上海慧新辰实业有限公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王绮 | 43 | 女 | 大专及其他 | 2011.03.31 | 2017.11.10 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王绮:女,中国国籍,出生于1981年,大专学历。2008年至2011年任大连壹桥海洋苗业股份有限公司总经理办公室副主任。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事、总经理办公室副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
朱雪云 | 34 | 女 | 硕士研究生 | 2017.11.10 | 2019.03.04 | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
朱雪云:女,出生于1990年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2015年7月至2017年6月就职于大连易世达新能源发展股份有限公司证券部;2017年7月就职于中诚逸信资产管理(上海)有限公司;2017年10月至今,就职于大连壹桥海参股份有限公司董事会办公室。已于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
|