姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
薛桂香 | 44 | 女 | 大专及其他 | 2005.06.19 | 2011.06.03 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
薛桂香:女,27岁,中国国籍,无境外居留权,大专学历,本公司监事会主席。薛桂香女士2001年加入公司,历任公司采购部主管、监事会主席等职务,现任公司采购一部部门经理。薛桂香女士监事任职由股东冠德成公司提名,经公司2005年6月19日召开的创立大会选举产生,任期三年。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王丽 | 42 | 女 | 本科 | 2011.06.03 | 2015.04.16 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王丽女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司行政部,现任行政部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曾惠明 | 58 | 男 | 大专及其他 | 2017.06.23 | 2020.06.19 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
曾惠明:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2007年至今曾先后任职于深圳市麦达数字股份有限公司采购部、行政部等部门,现任行政部主管;曾惠明先生曾于2015年4月16日至2020年6月20日期间,担任公司第四届及第五届监事会职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王雁航 | 51 | 男 | 大专及其他 | 2005.06.19 | 2011.06.03 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王雁航:男,34岁,中国国籍,无境外居留权,大专学历,毕业于暨南大学。王雁航先生1995毕业后,先后任职于东强奥力电子厂、北京飞利浦深圳分公司。2000年加入公司,历任制造部经理、监事等职务。王雁航先生监事任职由股东恒顺昌公司提名,经公司2005年6月19日召开的创立大会选举产生,任期三年。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈晓燕 | 41 | 女 | 大专及其他 | 2011.06.03 | 2020.06.19 | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈晓燕,监事,女,无境外永久居留权,1983年出生,中专学历,毕业于荥阳市职业中等专业学校。2003年8月至今,在实益达科技任监事兼任人事部人事主管;2011年6月至2015年8月,在深圳市汇大光电科技有限公司任监事;2015年7月至今,在深圳市元通孵化有限公司任监事;2015年8月至今,同时在深圳市汇大光电科技股份有限公司、深圳市实益达工业有限公司任监事;2016年7月至今在深圳市永康装饰有限公司任监事;2016年4月至今,在实益达技术任监事。
|