姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
胡小伟 | 49 | 男 | 硕士研究生 | 2015.05.05 | 2017.12.17 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
胡小伟,男,1975年出生,中国籍,硕士学历,2002年3月至2006年12月在东方控股集团有限公司工作,期间任资产管理部经理;2007年1月至2014年11月在苏州东吴水泥有限公司工作,期间任董事、副总经理;2014年12月至今在东方恒信资本控股集团有限公司工作,担任董事长助理;2014年12月至今在东方新民控股有限公司工作,担任副总经理。2015年9月12日至2019年12月23日,任鞍山合成(集团)股份有限公司副董事长.
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘睿 | 46 | 男 | 本科 | 2017.12.18 | 2021.06.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘睿先生:1978年10月出生,本科毕业。2013年1月至今,历任北京问日科技有限公司市场营销部副总裁、董事;2014年3月至今任When Corporation Limited董事、When Corporation(HK) Limited董事;2014年7月至2015年5月,任北京时连天下科技有限公司市场营销部副总裁;2015年8月至今,任拉萨亨利嘉业科技有限公司经理;2015年6月至2016年9月,任北京时间互联网络科技有限公司董事长、总经理;2016年9月至今任北京时间互联网络科技有限公司执行董事、经理。2017年12月18日至今任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陆丽宁 | 42 | 女 | 大专及其他 | 2020.02.12 | 2021.06.18 | 董事、副总经理、监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陆丽宁:女,1982年4月出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。2003年5月至2004年11月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管,2007年至今历任南极电商(上海)有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总;2018年5月至今任北京时间互联网络科技有限公司监事;2018年6月至2019年10月任公司监事及监事会主席;2019年10月至今任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
刘臻 | 35 | 男 | 硕士研究生 | 2021.06.18 | 2021.10.08 | 董事、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
刘臻:男,1989年9月出生,复旦大学软件工程专业硕士,2013年10月至2016年4月,就职于1号店网上超市,先后担任数据分析师、高级数据分析师、资深数据分析师、数据分析经理、会员运营经理,2016年4月至2017年9月,就职于阿里巴巴集团,担任商业分析师,2017年10月至2018年10月,就职于口袋理财,担任用户运营总监,2018年12月至今在公司任职,担任首席数据官、数字产品中心总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
崔亦凤 | 41 | 女 | 本科 | 2016.02.04 | 2018.06.19 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
崔亦凤女士:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年4月至2013年1月担任中国太平洋保险股份有限公司上海分公司企划部经理,2013年1月至2014年10月担任苏州祖玛电子商务有限公司总经理,2014年11月至今,历任南极电商(上海)有限公司一站美事业部经理、一站通事业部副总经理、总经办副主任,2015年6月至今兼任上海一站美视觉设计有限公司执行董事,2015年7月至今兼任苏州一站影摄影服务有限公司执行董事。
|