姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈功浩 | 78 | 男 | -- | 2007.04.06 | 2019.04.03 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
沈功浩:男,高级会计师。曾任公司财务科长、总会计师,现任公司审计部经理。1998年至今任公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
尹芳达 | 64 | 男 | -- | 2007.04.06 | 2019.04.08 | 总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
尹芳达:男,工程师,高级经济师。1994年12月至今任公司董事,2007年4月至今任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张晴蔺 | 73 | 男 | 大专及其他 | 2004.04.08 | 2007.04.06 | 副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张晴蔺,中国国籍,无境外居留权,男,大专,高级经济师,一级项目经理,上海市"建设功臣"。历任上海隧道工程公司三处统计员、预算员、副股长、副总经济师、总经济师。1995年至2001年任公司副总经济师。2001年至今任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何秀永 | 61 | 男 | -- | 2004.04.08 | 2014.04.03 | 财务负责人、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
何秀永:男,1963年出生,工程师,高级经济师。1994年12月至今任公司董事、副总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵余夫 | 58 | 男 | 硕士研究生 | 2007.04.06 | 2019.04.08 | 董秘 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赵余夫:男,1966年出生,经济学硕士,中国注册会计师,高级经济师。曾任上海财经大学会计学系教师,海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至2019年任公司董事会秘书。2006年至今任公司副总经理。2013年至今任公司董事。
|