姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王兢 | 76 | 男 | 硕士研究生 | 2004.04.01 | 2008.02.17 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王兢,男,1948年5月生于北京市,中国国籍,研究生学历,高级经济师,现任本公司董事,世博集团董事长。历任昆明冷作铆焊厂厂长,昆明市五华区区长,中共昆明市五华区委书记,云南烟草集团兴云投资股份有限公司总经理、党委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
花泽飞 | 71 | 男 | 硕士研究生 | 2004.04.01 | 2009.08.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
花泽飞,男,1953年10月生于上海市,中国国籍,研究生学历,现任本公司董事,世博集团总经理。历任云南大学团委书记,共青团云南省委常委、学校部长、省学联秘书长,昆明滇池国家旅游度假区管委会副主任兼任云南民族村总经理、党委书记,昆明市旅游局局长、党组书记、省青联副主席,昆明世博园股份有限公司党委书记、董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李双友 | 56 | 男 | 本科 | 2013.08.08 | 2019.09.17 | 董事、监事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李双友:男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1968年12月,大学学历,高级会计师。李双友先生曾任玉溪卷烟厂计财统计科科员,云南红塔集团有限公司计划财务科科长、副总经理、党委书记、董事;现任云南合和(集团)股份有限公司副总经理,兼任云南红塔银行股份有限公司董事、云南白药集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司副董事长、华泰保险集团股份有限公司董事、红塔创新投资股份有限公司董事长、红塔创新投资股份有限公司北京企业管理分公司负责人、云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长、华能澜沧江水电股份有限公司副董事长、一汽红塔云南汽车制造有限公司董事、中维资本控股股份有限公司董事、红塔证券股份有限公司董事、云南红塔特铜新材料股份有限公司董事长。2015年11月起任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宜晓昆 | 74 | 男 | 大专及其他 | 2007.08.27 | 2009.08.26 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
宜晓昆,男,1950年6月出生,中共党员,大学专科学历,历任景洪县商业局副股长、股长;西双版纳州商业局科长;西双版纳州人民政府科长、副主任、主任、副秘书长;云南省园艺博览局办公室主任、局长助理;现任云南世博集团公司工会主席、云南世博广告公司董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
浩一山 | 56 | 男 | 本科 | 2009.09.15 | 2010.04.12 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
浩一山先生,1968年2月生,大学本科学历,经济师。曾先后在昆明市邮政局工作,并先后任车间技术员、科长;在昆明国际会展中心工作,先后任团委书记、办公室副主任、展览分公司经理、总经理助理;外派弥渡县挂职,任副县长;在云南世博国际展览公司工作,任副经理;在昆明国际会展中心工作,任副总经理;在云南世博广告有限公司工作,任总经理;现在云南世博广告有限公司工作,任董事长。浩一山先生与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。
|