姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴晓根 | 58 | 男 | 博士研究生 | 2003.06.24 | 2004.07.28 | 独立董事 | 高级会计师 | |
个人简介
|
||||||||
先生,37岁,博士,高级会计师。历任深圳经济特区证券公司审计部经理、发行部副总经理、北京营业部总经理,中国科技国际信托投资公司证券管理总部副总经理兼机构管理部总经理。现任中央财经大学会计系审计教研室主任,北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈修思 | 78 | 男 | -- | 2003.06.24 | 2004.07.28 | 独立董事 | 高级会计师 | |
个人简介
|
||||||||
陈修思先生,57岁,研究生班结业,高级会计师。历任广州军区生产建设兵团九师十六团主办会计、茂名热电厂财务科长、茂名市人民政府税收财务大检查办公室常务副主任兼财政监察科长。现任茂名市名正会计师事务所主任。陈修思先生为会计专业人士。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
蒋经纬 | 85 | 男 | 本科 | 2003.06.24 | 2004.07.28 | 独立董事 | 高级工程师 | |
个人简介
|
||||||||
蒋经纬先生,64岁,大学本科,高级工程师。历任化工部北京合成纤维所设计室技术员,总后2348工程指挥部设计大队技术员,中国人民解放军3102工厂(锦纶厂)工程师,岳阳石化总厂锦纶厂副总工程师、总工程师,中国石化总公司生产部调度处副处长、总调度室副总调度长(正处级)、总调度长,中国石化集团公司炼油化工生产管理部副局级调研员、重组改制办公室炼化组负责人,中国石化股份公司炼油事业部副局级调研员、海外上市路演团团员。2001年1月退休。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨治中 | 79 | 男 | 本科 | 2003.06.24 | 2004.07.28 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨治中先生,58岁,大学本科,研究员。历任中国科学院广州化学研究所研究实习员,美国纽约理工大学访问学者、博士后助理,中国科学院广州化学研究所助理研究员、副研究员。现任中国科学院广州化学研究所研究员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
纳鹏杰 | 59 | 男 | 博士研究生 | 2005.09.01 | 2008.10.13 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-11-22连任,纳鹏杰,男,1965年1月出生,1994年获会计学硕士学位,2000年获经济学博士(财务管理专业)学位。1996年8月至2001年7月任云南财贸学院会计系讲师,2001年8月由讲师直接破格晋升为会计学教授,2001年11任云南财贸学院投资研究所所长,2004年7月兼任云南财贸学院财务与会计研究中心副主任,是云南首批会计学硕士两导师之一,云南财贸学院省级重点学科会计学学科带头人,云南省中青年学术与技术带头人公司金融方向第三层次后备人才。纳鹏杰先生为云南锡业股份有限公司第3届董事会独立董事。
|