姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吴彤 | 51 | 男 | 硕士研究生 | 2009.06.29 | 2012.06.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吴彤先生简历:1973年2月生,本科毕业于吉林工业大学管理学院,在职教育为哈尔滨工业大学工商管理硕士,注册会计师,中共党员。1993年7月参加工作,曾任哈电集团劳动人事处外办干事、资产财务部会计、经济运行部部长助理、投资改革部副部长(主持工作),现任哈电集团资产财务部部长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邹雪松 | 53 | 男 | 硕士研究生 | 2012.06.29 | 2012.08.16 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邹雪松:男,1971年出生,研究生学历,管理学硕士,曾任哈尔滨电气集团公司团工委副书记、书记,组织部副部长,群工部部长。邹雪松先生现任佳木斯电机厂党委书记、佳木斯电机股份有限公司党委书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张英健 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2012.06.29 | 2016.04.15 | 董事、董事长 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张英健:男,中国国籍,出生于1964年11月,研究生学历,工学硕士,高级工程师。曾任哈尔滨电站工程有限责任公司副总工程师、副总经理;哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第六届董事会董事。现任哈尔滨电气集团公司副总经理;哈尔滨电气股份有限公司董事、高级副总裁;哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第七届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张志祥 | 57 | 男 | 本科 | 2012.06.29 | 2015.12.17 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张志祥:男,1967年出生,大学学历,第十届全国人大代表。张志祥先生现任佳木斯电机股份有限公司董事、北京建龙重工集团有限公司董事长兼总裁。张志祥先生同时还兼任中国冶金建设协会副会长、中国钢铁工业协会常务理事、中国工商理事会副会长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杜文朋 | 59 | 男 | 本科 | 2013.04.19 | 2019.03.12 | 董事、副总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
杜文朋:男,中国国籍,出生于1965年6月,本科学历,高级经济师。曾任哈尔滨电机厂有限责任公司市场部副部长、党委组织部部长;哈尔滨电气集团公司党委组织部部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事、副总经理。
|