姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张玉中 | 72 | 男 | 本科 | 1999.03.10 | 2003.04.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李方 | 70 | 男 | 本科 | 2006.04.20 | 2009.05.25 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李方,男,汉族,49岁,1973年参加工作,大学文化程度,高级职称。曾任洛阳矿山机器厂团委书记,河南人民广播电台编辑处长,河南卫辉市市委副书记,河南交通台台长,河南思达黄河产业集团董事长兼总经理,石家庄劝业场股份有限公司总经理,思奇科技控股有限公司副总裁,现任河南思达科技投资股份有限公司副总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
舒育新 | 73 | 男 | 本科 | 2011.08.20 | 2015.01.27 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
舒育新先生:1984年毕业于湖南大学经济管理工程系,经济管理专业。1967年至1979年在国营四0四厂工作;1980年至1996年在机械工业部第六设计院工作;1996年至1998年在郑州中兴工程监理公司工作;1998年至2003年在中孚(河南)置业有限公司工作,任副总经理;2003年至今在河南正弘置业有限公司工作,历任工程部经理、总经理助理、副总经理、监事长。2011年5月至今,任本公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张海军 | 47 | 男 | 本科 | 2015.01.28 | 2016.06.29 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张海军:中国国籍,男,1977年生,本科。曾就职于河北省电信公司滦平分公司、出入境检验检疫协会动植物工作委员会。2010年至今在力鼎资本任行政人事经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋丽 | -- | 女 | 本科 | 2009.11.30 | 2011.04.25 | 监事会主席 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
宋丽女士,大学文化程度,高级会计师。曾任河南思达科技(集团)股份有限公司总会计师,思奇科技控股公司财务总监,现任河南思达科技发展股份有限公司财务总监、公司监事会召集人。
|