姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张守义 | 82 | 男 | 本科 | 2003.04.23 | 2008.08.07 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张守义董事(独立董事)。男,61岁,大学学历。历任长春市第25中学教员、长春市郊区教育局科员、长春市郊区区委组织部干事、长春市委组织部处长、长春市政府机关党委副书记、长春市体改委副主任、长春市证监会副主任、中国证监会长春特派办主任,现已离休。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈贵樟 | 51 | 男 | 本科 | 2008.08.07 | 2018.04.27 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
陈贵樟:中国国籍,男,1973年7月出生,浙江衢州人,中共党员,本科学历,工程师。1996年7月进入万向,先后在万向钱潮公司从事过机修及工艺,万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理、副总经理等工作。现任万向德农股份有限公司总经理、浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
沈志军 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2020.06.30 | 2021.05.13 | 董事、副董事长、执行董事、总裁 | -- | |
个人简介
|
||||||||
沈志军:男,1970年8月生,浙江杭州人,中共党员,大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李旭华 | 52 | 男 | 大专及其他 | 2008.08.07 | 2018.04.27 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
李旭华先生:1972年12月28日生,大专学历,会计师,中共党员。曾先后在万向钱潮股份有限公司财务部、武汉制动器财务部、万向集团公司财务部工作。现任万向集团公司财务部总经理助理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
迟楷峰 | 64 | 男 | 硕士研究生 | 2015.04.16 | 2021.05.13 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
迟楷峰:男,1960年5月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任长春市农安县供销社联社业务科科员,农安县委办公室科员、副局级巡视员,长春市委研究室农村处主任科员,长春高新区管委会副处长、处长,长春市医药集团总裁助理,双德乡党委书记,高新区管委会主任助理、长德新区管委会主任,高新区管委会主任助理、高新区国资委主任。现任长春高新创业投资集团有限公司董事长。
|