姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵泽辉 | 53 | 男 | EMBA | 2017.02.16 | 2018.06.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵泽辉:男,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,1971年1月出生,硕士学历,中欧国际工商学院EMBA。曾为北京市青联第九、十、十一届常委、经济界別召集人、北京市青年就业创业基金会理事;同时担任朝阳区第十二届政协委员。曾任中国远洋运输(集团)总公司干部、中远房地产开发有限公司董事会秘书、北京商务中心区开发有限公司董事执行总经理、北京龙泽源置业公司执行总经理、远洋地产有限公司副总经理、安邦保险集团物业投资总监、安邦地产总裁、金融街控股有限公司董事。现任中国光大控股有限公司管理决策委员会成员及高级投资总监、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张海天 | 72 | 男 | 大专及其他 | 2005.06.25 | 2013.04.01 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
张海天:男,1952年出生,大专学历,高级会计师。曾任北京金融街建设集团总会计师、公司监事会召集人。现任北京金融街投资(集团)有限公司总会计师。自2002年6月起任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵伟 | 71 | 男 | 硕士研究生 | 2005.06.25 | 2014.08.01 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
赵伟:男,1953年出生,研究生学历,高级工程师。曾任北京金融街建设集团副总经理、公司总经理。现任北京金融街投资(集团)有限公司工会主席,自2000年6月起任公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
艾颖丽 | 66 | 女 | 硕士研究生 | 2008.06.24 | 2011.06.24 | 董事、监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
艾颖丽:女,研究生学历。曾任北京市西城区粮食局组织部部长、北京市西城区委企业工委主任科员、现任北京金融街建设集团党委办公室主任,本公司监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕洪 | 57 | 男 | 硕士研究生 | 2011.06.24 | 2017.08.09 | 董事、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
吕洪:男,1967年4月生,高级工程师。曾任公司总工程师,北京金融街投资(集团)有限公司副总经理。自2011年6月起任公司董事、总经理。
|