姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
孙涛 | 63 | 男 | 硕士研究生 | 2006.10.13 | 2014.01.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
孙涛先生:1961年3月出生,硕士学历。曾任广深铁路股份有限公司总工程师。现任广深铁路实业发展总公司总经理、公司第六届董事会董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
祝俊明 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2006.10.13 | 2013.05.16 | 董事、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
祝俊明:男,1964年出生,硕士研究生,高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部;湖北省直机关干部;深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长,农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长;深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐国荣 | 52 | 男 | 硕士研究生 | 2008.08.28 | 2013.05.16 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
徐国荣先生:1972年10月生,硕士学历,工程师。本公司第五届董事会董事。现任浙江阳光集团股份有限公司董事,浙江省政协委员,绍兴市人大代表。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
曾湃 | 53 | 男 | 博士研究生 | 2009.12.18 | 2013.05.16 | 董事、总经理 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
曾湃先生:1971年出生,管理学博士,高级经济师,2008年就读中欧国际工商学院全球CEO课程。1994年7月起任公司期货业务部副经理、贸发部经理、总经理助理等职;2001年5月起任深圳市深宝实业股份有限公司董事、总经理、董事长、党委书记等职。现任公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
周文 | 56 | 男 | 本科 | 2014.02.18 | 2018.08.02 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
周文先生:1968年11月出生,本科学历,铁路运输管理专业,工程师。历任广州铁路(集团)公司羊城铁路总公司广州车辆段总工程师,广州铁道车辆厂客车分公司筹备组组长兼生产调度处处长,广州铁路(集团)公司车辆处副处长、处长。现任广州铁路集团广深铁路实业发展总公司总经理、党委副书记兼深圳广铁土木工程有限公司董事长、工程师,公司第七届董事会董事。
|