姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高培勇 | 65 | 男 | 博士研究生 | 2003.02.25 | 2009.06.29 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
高培勇先生(独立董事),44岁,经济学博士。现任中国人民大学校长助理、财政金融学院教授、博士生导师。先后入选北京市"百人工程",教育部"跨世纪优秀人才培养计划"和人事部"百千万人才工程计划"(第一、第二层次)。1998年获政府特殊津贴。兼任中国税务学会副会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、劳动和社会保障部专家咨询委员会委员、教育部高等学校公共管理类教学指导委员会委员、中国财政学会理事、中国国际税收研究会理事、北京市财政学会副会长等多种社会职务以及十几所高等学校兼职教授
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
徐冬根 | 63 | 男 | -- | 2002.06.27 | 2003.02.25 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王柏棠 | 75 | 男 | 硕士研究生 | 2003.02.25 | 2009.06.29 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王柏棠先生(独立董事),54岁,经济学硕士。现任上海东亚会计师事务所有限公司主任会计师(法人代表)。高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册造价工程师。曾任上海日用玻璃制品公司总会计师,上海东洲资产评估事务所所长,上海东亚会计师事务所副主任。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马成樑 | 67 | 男 | 博士研究生 | 2006.11.16 | 2009.06.29 | 董事、董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
马成樑先生简历:1957年6月出生,管理学博士,高级经济师。历任上海石化总厂工会副主席、上海市外高桥保税区新发展(集团)有限公司副总经理、上实置业集团(上海)有限公司总经理、上海联合实业股份有限公司总经理、上实置业集团有限公司总经理、上海实业(集团)有限公司副总裁。现任上海实业(集团)有限公司执行董事、上海实业东滩投资开发(集团)有限公司副董事长、上实地产董事长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
邓念 | 55 | 女 | 硕士研究生 | 2006.11.16 | 2009.06.29 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
邓念女士简历:1969年9月出生,硕士。历任英特尔技术发展(中国、澳大利亚)公司大客户中心经理、锡恩企业管理顾问公司高级顾问、新华信企业管理咨询公司副总经理。现任上实地产营运总监。
|