姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李刚 | 62 | 男 | 硕士研究生 | 2011.05.11 | 2014.03.21 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李刚:男,1962年9月出生,中共党员,工商管理研究生,法律硕士,国家二级律师。2006年7月至今担任北京市洪范广住律师事务所主任,现兼任中国政法大学兼职教授,包商银行股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
顾琍琍 | 76 | 女 | -- | 2012.11.26 | 2018.10.22 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
顾琍琍:女,高级会计师。历任福州变压器厂财务科长、福州电冰箱公司财务总监、福州市电子工业局财务处长、福州华京地产公司副总经理兼财务总监、福建东建集团财务总监、福州财会学会常务理事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈珠明 | 58 | 男 | 博士研究生 | 2014.03.21 | 2020.05.06 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈珠明先生:中山大学管理学博士,教授。金融学专业、财务投资专业的硕士研究生导师。中国管理学年会风险投资专业委员会副主任委员、广东经济学会理事、美国GLG集团Educators、广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委。1985年7月至1990年9月在四川省通江县中学任教;1993年3月至2000年2月在广东省科技创业投资公司工作,先后担任项目经理、投资部综合科科长;2000年2月至2002年8月在中国工商银行广东省分行资产风险管理部任主任科员;2001年5月至2003年7月任中山大学管理学院财务与投资系EMBA教育中心主任;2011年11月至2016年5月在广州鹏辉能源科技股份有限公司任独立董事;2002年9月至今,任中山大学管理学院财务与投资系博士、教授;现兼任福建东百集团股份有限公司、广州弘亚数控机械股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事及广州钢正建材股份有限公司董事。2015年7月起任本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
洪波 | 65 | 男 | 硕士研究生 | 2014.03.21 | 2020.05.06 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
洪波:男,研究生学历,中共党员。历任福建省律师协会秘书长、副会长、会长;中华全国律师协会副会长、福建省律师协会名誉会长等;现为福建新世通律师事务所首席合伙人、一级律师;同时兼任国家食品药品监督管理局(法律组)安全专家、福州仲裁委员会委员、仲裁员、福建省国资委法律咨询专家委员会法律咨询专家;纳川股份、泰禾集团及福建永德吉灯业股份有限公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
廖明舜 | 60 | 男 | 硕士研究生 | 2002.07.02 | 2003.07.02 | 独立董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
廖明舜先生,现年38岁,硕士学历,会计师,曾任:福建省农业委员会科员、福建联华皮革工业有限公司财务经理、福州福陶瓷业有限公司主办会计、福建冠峰化工(集团)有限公司高级财务专员,现任:融山企业(集团)财务总监、福建天联有限责任会计事务所咨询管理部副经理、福建华融资产评估有限责任公司副所长。
|