姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王清印 | -- | 男 | -- | 2005.02.09 | 2011.03.28 | 独立董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
岳颂东 | 78 | 男 | -- | 2005.02.09 | 2011.03.28 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
岳颂东先生:中国国籍,58岁,教授、博士生导师,历任中国社会科学院新闻研究所助理研究员、国务院发展研究中心副研究员,获国家级社会科学特殊贡献者称号和特殊津贴,现任本公司独立董事、国务院发展研究中心研究员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋俊芳 | 62 | 女 | 大专及其他 | 2008.05.09 | 2014.05.13 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
宋俊芳:女,1962年出生,大专文化程度,现任本公司董事、好当家集团有限公司财务处处长。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
梁卫刚 | 49 | 男 | -- | 2010.05.09 | 2011.03.28 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
梁卫刚:男,1975年4月出生,现任本公司董事、副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李波 | 61 | 男 | 博士研究生 | 2011.03.28 | 2016.04.16 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李波先生:1963年生,工学博士,教授级高级工程师,博士生导师,享受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长,钢铁研究总院院长助理兼院务企划部主任、副院长,公司功能材料事业部总经理、第四届监事会主席。现任公司第五届监事会主席,中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委,同时兼任北京纳克分析仪器有限公司董事长、新冶高科技集团有限公司董事、中国钢研科技集团工程技术有限公司董事长、中国稀土学会副理事长、中国材料学会常务理事。2007年当选为国家级“新世纪百千万人才工程”。
|