姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
何小平 | 67 | 女 | 本科 | 2004.05.18 | 2007.05.10 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-5-18:第二届连任,何小平,女,1957年生,学士,会计专业高级讲师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任广西工学院管理系财会教研室主任,广西工学院财务处副处长,现任广西工学院管理系副主任,广西内部审计协会理事,广西会计教学研究会理事,本公司独立董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王启生 | 75 | 男 | 大专及其他 | 2007.05.10 | 2010.08.11 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王启生,男,1949年生,大专学历,经济师。曾任柳州市建材工业公司副经理、柳州市人民政府驻海口办事处副主任、海口工贸公司副经理、柳州市计委副主任、柳州市人民政府副秘书长兼办公室主任、柳州市计委党组书记、副主任、柳州市国有资产监督管理委员会办公室副主任、主任、党委副书记,现任柳州市人民政府国有资产监督管理委员会调研员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
冯国祥 | 56 | 男 | 硕士研究生 | 2014.06.30 | 2020.09.15 | 董事 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
冯国祥:男,工商管理硕士,工程师。历任湖南株洲保险粉厂技术员、广东中成化工股份有限公司常务副总经理、总经理,现任湖南中成化工有限公司总经理。长期从事保险粉生产和经营管理工作,对保险粉的生产和经营具有丰富的经验和卓越管理能力。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马朝梅 | 71 | 女 | 硕士研究生 | 2004.05.18 | 2009.01.05 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2007-5-10:连任,马朝梅,女,1953年生,硕士,高级工程师。曾任柳州化肥厂副厂长、柳化集团副总经理、柳州市柳北区第七届人大代表、柳州市第九届政协委员,现任本公司董事,柳化集团董事、总经理。曾获自治区科技进步三等奖。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
麦长华 | 60 | 男 | 本科 | 2001.02.28 | 2007.05.10 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
2004-5-18:任董事,麦长华,男,1964年生,学士,高级工程师,曾任柳化集团技术开发部副部长、部长,现任本公司技术发展部部长、副总工程师。曾获“广西区科技进步三等奖”、“自治区新产品优秀成果二等奖”等荣誉。
|