姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王基铭 | 80 | 男 | 本科 | 2003.04.23 | 2006.05.24 | 副董事长 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
王基铭,60岁,中国石化董事、总裁。王先生一九六四年九月华东化工学院石油炼制专业毕业,教授级高级工程师,在中国石油石化行业拥有三十多年管理工作的丰富经验。自一九八四年十一月至一九九三年六月,任原中国石油化工总公司上海石化总厂副厂长、代厂长、厂长;自一九九三年六月至一九九四年二月,任上海石油化工股份有限公司董事长兼总经理;自一九九四年二月至一九九八年四月,任原中国石化总公司副总经理兼上海石油化工股份有限公司董事长;自一九九八年四月至二零零零年二月,任中国石油化工集团公司副总经理。王先生在二零零零年二月当选为
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
叶青 | 90 | 男 | 大专及其他 | 2009.05.22 | 2010.04.28 | 独立非执行董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
叶青**,75岁,叶先生是高级工程师,大专文化。一九七六年一月起任鸡西矿务局革委会副主任、局总工程师;一九八二年三月起历任煤炭工业部副部长、党组成员、总工程师、党组书记;一九八六年八月起任国家经委副主任、党组成员;一九八八年五月起历任国家计委副主任、党组成员、党组副书记、国务院生产委员会主任;一九九一年七月起任国家计委副主任、党组成员;一九九八年四月至二零零三年七月任神华集团有限责任公司董事长、党组书记;一九九九年二月至二零零零年十二月兼任神华集团有限责任公司总经理。叶先生为第十四届中央候补委员,第九、十届全国政协常委。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谢钟毓 | 80 | 男 | 本科 | 2009.05.22 | 2012.05.11 | 独立非执行董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
谢钟毓:谢先生是高级工程师,大学文化。一九八六年五月起任化学工业部调研室、政研室副主任;一九八八年十一月起任化学工业部政策法规司副司长;一九九一年十二月起任化学工业部政策法规司司长;一九九三年九月起任化学工业部办公厅主任;一九九八年六月起任国家石油和化学工业局副局长、党组成员;二零零零年六月至二零零六年十二月任国有重点大型企业监事会主席;二零零七年十月起任国家核电技术公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈小津 | 79 | 男 | 本科 | 2009.05.22 | 2015.05.27 | 独立非执行董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
陈小津:陈先生是高级工程师(研究员级),大学文化。1982年12月起任天津船舶工业公司经理;1985年1月起历任中国海洋石油平台公司副经理、经理;1987年2月起历任中国船舶工业总公司营业部主任、外事局局长、国际事业部主任、中国船舶工业贸易公司副总经理;1988年12月起任中国船舶工业总公司副总经理;1989年1月起兼任中国船舶工业贸易公司总经理;1996年10月起兼任中国船舶工业贸易公司董事长;1999年6月至2008年7月任中国船舶工业集团公司总经理、党组书记。2009年5月起任中国石化独立非执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
马蔚华 | 75 | 男 | 博士研究生 | 2010.05.18 | 2015.05.27 | 独立非执行董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
马蔚华:马先生是高级经济师,博士研究生毕业。1988年5月起任中国人民银行办公厅副主任;1990年3月起任中国人民银行计划资金司副司长;1992年10月起任中国人民银行海南省分行行长、党组书记;1999年1月起任招商银行董事、行长、党委书记。2010年5月起任中国石化独立非执行董事。
|