姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
Steven ZEHN | 60 | 男 | 本科 | 2018.03.30 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
Steven ZEHN:郑谦,男,加拿大籍,1964年出生,1985年毕业于上海工业大学;1990年毕业于日本明海大学。2003年7月至2006年2月,任卓超高科技电子(上海)有限公司总经理;2006年月至2012年6月,任圣景微电子(上海)有限公司总经理;2012年7月至今任上海金东唐科技有限公司董事、总经理,2017年7月至今任嘉兴云达执行董事、总经理,2018年4月至今任本公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王军 | 58 | 男 | 本科 | 2012.08.02 | -- | 财务总监 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
王军:男,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,会计师,大学学历。2004年10月至2010年3月就职于深圳市天盈隆科技股份有限公司财务总监,2010年3月至2012年6月任职于天利半导体(深圳)有限公司财务总监。2012年7月加入本公司,现任本公司财务总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张洪宇 | 41 | 男 | 本科 | 2018.12.14 | -- | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
张洪宇:男,中国国籍,1983年出生,无境外居留权,大学本科学历。2005年至2011年,任民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表;2012年至2015年4月,任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理、上海天喆商业保理有限公司业务总监、上海天赋集智投资管理有限公司监事;2015年5月至2018年11月,任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年12月至今,任本公司副总经理、董事会秘书。
|