姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李树苑 | 66 | 男 | 硕士研究生 | 2020.04.30 | 2020.10.15 | 独立董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
李树苑:男,1958年出生,中国国籍,无境外居留权,环境工程专业硕士,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国市政工程中南设计研究总院有限公司科研所所长,总院副总工程师、总工程师、副院长,一直从事市政给水排水行业工作,获国家科技进步二等奖1项,省部级科技一等奖4项、二等奖2项,全国优秀工程勘察设计铜奖1项,全国市政行业及省部级优秀勘察设计奖30项。获发明或实用新型专利授权26项。主编或参编的国家或行业标准16项,核心期刊上发表学术论文30余篇。先后获全国建设系统技术创新工作先进个人、全国勘察设计行业科技创新带头人称号、2016年度水业人物奖等。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
来传华 | 68 | 男 | 本科 | 2007.12.15 | 2010.05.04 | 董事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
来传华先生:公司董事,出生于1956年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经营师、工程师。曾任湖北省沙市自来水总公司柳林水厂副厂长、厂长,湖北省沙市自来水公司总经理助理、副总经理,湖北省荆州市自来水总公司(荆州市水务集团)常务副总经理,2008年2月至今任周口银龙水务有限公司董事长、河南省扶沟银龙水务有限公司董事、河南省西华银龙水务有限公司董事。担任的主要社会职务有:荆州市设备管理协会理事,荆州市第一届青年企业家协会会员。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
郑田田 | 65 | 男 | 硕士研究生 | 2017.04.06 | 2021.09.22 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
郑田田先生,1959年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。历任江西五洲电扇长厂长兼党委书记,江西省永修县经贸委任主任兼党组书记,九江市乡镇企业管理局副局长,九江市自来水公司总经理兼党委书记,九江市水务有限公司总经理、董事长,九江市城市建设投资有限公司总经理、董事长,2016年2月至今任江西三川水务有限公司董事长。2017年4月6日至今任本公司董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗安保 | 70 | 男 | 大专及其他 | 2004.05.08 | 2017.04.06 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
罗安保先生:1954年出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历。曾任鹰潭市三川家用电器厂厂长、鹰潭市三川有限公司副董事长、副总经理,2004年5月至今任公司监事、销售总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
罗友正 | 75 | 男 | 本科 | 2004.05.08 | 2014.04.29 | 监事 | 高级 | |
个人简介
|
||||||||
罗友正先生:1949年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,高级工程师。曾任南昌飞机制造公司技术员,鹰潭市水表厂技术科长、总工程师,鹰潭市耐腐蚀流量计厂厂长,2004年5月至今任本公司监事。
|