姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
杨光勇 | 57 | 男 | 本科 | 2019.10.15 | -- | 监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
杨光勇:男,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有超过20年的精密元器件行业实践和管理经验。曾就职于重庆望江机器厂军品科研所、深圳长城开发股份有限公司、加拿大温哥华迈尔斯壁炉工业公司。2006年3月至今,历任公司品质经理、工程经理、部门经理,现任事业部高级经理、总监。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
谭慧姬 | 49 | 女 | 本科 | 2016.12.02 | -- | 职工监事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
谭慧姬:女,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于深圳长城开发科技股份有限公司;2001年7月至2013年10月,历任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)采购部主管、物流部高级经理;2013年10月至今,任公司物流中心高级经理;2016年12月至今,任公司职工代表监事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
ZHU DE HUA | 61 | 男 | 本科 | 2019.10.15 | -- | 副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
ZHU DE HUA:男,1963年1月出生,加拿大国籍,本科学历。曾任合肥工业大学教师;1992年8月至2001年1月,任深圳长城开发科技股份有限公司磁头厂副总经理;2001年3月至2004年6月,任Auto Parts Trading Co.,Ltd销售经理;2004年6月至2013年10月,任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)副总经理;2013年10月至今,任公司副总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋淳 | 54 | 女 | 本科 | 2016.10.17 | -- | 财务负责人 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
宋淳:女,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任陕西经济管理干部学院教师、深圳广银投资开发有限公司会计、深圳市鸿寅实业有限公司财务科科长;1998年5月至2004年8月,任麦当劳餐厅(深圳)有限公司财务高级督导;2004年8月至2015年10月,任沛顿科技(深圳)有限公司财务总监;2015年10月至2016年10月,任公司财务中心高级经理;2016年10月至今,任公司财务负责人。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
李单单 | 53 | 女 | EMBA | 2013.10.10 | -- | 董秘、副总经理 | -- | |
个人简介
|
||||||||
李单单:女,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA硕士学位。曾任职于昆山统一企业食品有限公司、深圳巨灵信息技术有限公司;1996年3月至2012年4月,历任深圳长城开发科技股份有限公司工长、经理、高级经理、部门经理、事业部总经理;2012年7月至2013年10月,任科瑞有限(系公司前身“科瑞自动化技术(深圳)有限公司”)质量系统中心负责人;2012年8月至今,任深圳市华苗投资有限公司监事;2013年10月至2016年10月,任公司副总经理、董事会秘书;2016年10月至今,任公司董事会秘书;2017年4月至今,任公司副总经理。
|