姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
张德柱 | 72 | 男 | 本科 | 2012.05.15 | 2015.06.28 | 董事、副总经理 | 中级 | |
个人简介
|
||||||||
张德柱先生:中国国籍,无境外永久居留权。1952年10月出生,大学学历,经济师,中共党员。1969年5月至1972年11月下乡,任生产队机务队队长;1972年11月至1979年5月任中国人民解放军基建工程兵部队某部文工团队长;1979年7月至1985年5月任齐齐哈尔铁路局总工会宣传部干事(其中:1982年至1985年在齐齐哈尔大学学习);1985年6月至1989年12月任南京华东电子管厂厂办秘书;1990年1月至1995年5月任华飞彩色显示系统有限公司后勤管理处处长;1995年6月至2011年6月历任华飞彩色显示系统有限公司销售处处长、销售副总;2011年6月至今2012年4月任本公司业务总监。2012年5月至今任公司董事、副总经理。目前兼任东莞东山精密制造有限公司执行董事。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王建民 | 43 | 男 | 本科 | 2013.12.16 | 2017.01.16 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王建民:男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,在LED封装行业和应用行业拥有16年丰富的企业管理经验。王建民先生2018年9月加入本公司,现任公司副总裁。2004年至2009年任职于亿光电子中国有限公司技术部主任、2010年至2016年任东山精密LED事业部董事/总经理、2017年至2018年任米优光电执行总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
黄礼贵 | 48 | 男 | 硕士研究生 | 2015.07.15 | 2017.01.16 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
黄礼贵:男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,中共党员。1999年7月至2014年12月就职与深圳创维RGB电子有限公司,历任生产部经理,彩电厂厂长,制造总部总经理,供应链管理部总监,战略OEM部总经理,总裁助理(期间兼任创维集团党委书记,深圳市第五次党代会党代表)。2015年1月至今任苏州东山精密制造股份有限公司显示事业本部总裁。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
王迎春 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2007.12.14 | 2010.12.10 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
王迎春先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;1991年9月至2002年12月,任吴县市调压器厂财务负责人;2002年12月至今,任东山精密财务主管;2016年1月至今,任公司监事会主席。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
金顺民 | 67 | 男 | 大专及其他 | 2010.12.10 | 2013.12.16 | 监事会主席 | -- | |
个人简介
|
||||||||
金顺民:男,中国国籍,无境外永久居留权。1957年10月出生,初中学历。1998年10月至今历任东山钣金技术部负责人、采购部经理。
|