姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
吕昌荣 | 47 | 男 | 本科 | 2006.06.30 | 2013.11.13 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
吕昌荣先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于精电电子有限公司、博威电子有限公司,2004年加入本公司,现任本公司第二届董事会董事、本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
陈熙亚 | 54 | 男 | 大专及其他 | 2005.06.19 | 2014.06.18 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
陈熙亚先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年加入本公司,历任公司监事、董事等职务,现任本公司第二届董事会董事、工务部经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
赵英伟 | 57 | 男 | EMBA | 2010.11.12 | 2011.06.03 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
赵英伟:男,1967年出生,中国香港籍,EMBA。1996-2008年分别于王氏电子、联想、国际商业机器、新美亚等公司担任高级管理人员职务。拥有丰富的电子制造行业管理经验,以高效和务实著称。现任本公司EMS事业部总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
宋思勤 | 43 | 男 | 硕士研究生 | 2016.09.14 | 2019.02.25 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
宋思勤:男,1981年出生,无境外永久居留权,对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室,北京新锋爱应用科技股份有限公司及深圳市麦达数字股份有限公司董事。现任本公司独立董事,兼任北京和君集团有限公司合伙人;北京和思资产管理有限公司、深圳新生资产管理有限公司、北京新生众联资产管理有限公司、上海勤弘投资管理有限公司执行董事兼总经理。
|
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 任职日期 | 离职日期 | 职位 | 职称 | |
高礼强 | 55 | 男 | 硕士研究生 | 2017.09.08 | 2020.06.19 | 董事 | -- | |
个人简介
|
||||||||
高礼强先生:1969年出生,中国国籍,拥有加拿大境外永久居留权,上海财经大学经济学学士,拥有中国注册会计师资格和中欧工商管理学院工商管理硕士学位。高礼强先生曾担任甲骨文(中国)软件系统有限公司全球副总裁和中国区技术总经理职务,现任北京微联达网络技术有限公司执行董事兼总经理职务。高礼强先生在计算机软件和服务领域拥有逾25年的从业及高级管理经历,经验非常丰富。
|